经营范围: 经济贸易咨询、市场调查;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
闫芳 | -- | - |
变更前:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 闫芳* 执行董事, 2 闫芳* 经理, 3 聂塞玉 监事
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李霞文* 执行董事, 2 李霞文* 经理, 3 聂塞玉 监事
我乐厨柜春季游工厂活动再次起航暨我乐第五届南京大工业之旅圆满落幕
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:搜狐音乐网-音乐频 2019-08-23
来源:cnBeta网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-13
更多 >