经营范围: 混凝土生产、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄建平 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 50% |
曹沧海 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 50% |
变更前:尚丽波,监事;杨正富,董事;周徐庆,执行董事
变更后:尚丽波,监事;杨正富,总经理;周徐庆,执行董事
来源:德维尔Deweie 2019-08-14
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-18
更多 >