经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑丕毫 | -- | |||
郑祥军 | -- | |||
郑祥坤 | -- | |||
郑祥儒 | -- | |||
郑亚梅 | -- |
变更前:注册资本: 3万人民币元; 股东: 黄宝辉, 0.3万; 雷颜阳, 0.9万; 余岚岚, 0.9万; 郑书宏, 0.9万;
变更后:注册资本: 4万人民币元; 股东: 黄宝辉, 0.4万; 雷颜阳, 1万; 郑书宏, 1万; 余岚岚, 1.6万;
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-19
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
吴欣亮-洲明光电-深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼中国区销售总监介绍
来源: 2019-08-23
更多 >