经营范围: 矿山技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
烟台中矿矿业投资有限公司 | -- |
变更前:姓名: 刘先国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘哲敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
变更后:姓名: 刘赛赛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘哲敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
来源: 2019-08-23
Magnus Andersson-珂丝塔水晶-瑞典纽威集团执行董事访谈
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-16
来源: 2019-08-22
亨利·拉贺曼-施耐德电气设备-法国施耐德电气公司全球监事会主席介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-20
更多 >